Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 Որևէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ թիվը բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված թվերը գումարելով իրար։

Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285

Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

  • 8‧(7+5)=8×7+8×5=56+40=96
  • 4‧(91+64)=4×91+4×64=364+256=620
  • (375+58) ‧2= 2×375+2×58= 750+116=860
  • (119+32) ‧100= 100×119+100×32=11900+3200=15100

2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

19440+19460=194(40+60)=194100=19400

16480-16430=164(80-30)=16450=8200

  • 132‧70+70‧68=70x(132+68)=70×200=14000
  • 973‧37-27‧37=37x(973+27)=37×1000=37000
  • 388‧99+12‧99=99x(388+12)=99×400=39600
  • 462·120-462·70=462x(120+70)=462×190=87780

3. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

19440+19450+19410=194(40+50+10)=194100=19400

16480-16420-16410=164(80-20-10)=16450=8200

  • 251·256+251·122+251·34=251x(256+122+34)=251×412=103412
  • 361·145+361·53+361·52=361x(145+53+52)=361×250=90250
  • 164·243-164·53-164·9=164x(243+53+9)=164×305=50020

4. Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։ Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։                                                                                                    Լուծում ՝ (56×16)-837=59                                                                                                    Պատ․՝ 59

5․ Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։                                    Լուծում ՝ (256+80)+112=448                                                                                  Պատ․՝ 448 էջ

Տնային առաջադրանքներ

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

  • 6‧(9+6)= 6×6+6×9=36+54=90
  • (37+5)‧20=20×37+20+5=740+100=840
  • (10-3)‧11=11×10+11×3=110+33=140
  • (11-9)‧12=12×11+12×9=132+108=240

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

  • 7‧3+7‧5+7‧2=7x(3+5+2)=7×10=70
  • 4‧9+4‧11+4‧3=4x(9+11+3)=4×23=92
  • 25‧2+25‧3+25‧5=25x(2+3+5)=25×10=250
  • 32‧16+32‧4+32‧5=32x(16+4+5)=32×25=700

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։                                                                                                                         Լուծում ՝ (137-15):2=61                                                               Պատ․՝ 61

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s